ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Recoletos, 10
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SL
CIF B84601558
Capital Social 23000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 08/02/2006
Órgano Administración Administrador único
Auditor FISA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carpintero Lopez Arturo | Administrador Unico | 09/01/2015 | 02/10/2019 |
Carpintero Lopez Arturo | Liquidador | 02/10/2019 | 02/10/2019 |
Del Rio Ullate Ana | Apoderado | 14/08/2009 | 02/10/2019 |
FISA AUDITORES SL | Auditor | 02/06/2011 | 02/10/2019 |
Gonzalez Ayjon Eduardo | Apoderado | 14/08/2009 | 02/10/2019 |
Blazquez Viles Pablo | Administrador Mancomunado | 14/08/2009 | 09/01/2015 |
Gonzalez Ayjon Eduardo | Administrador Mancomunado | 14/08/2009 | 09/01/2015 |
Del Rio Frances Manuel | Apoderado | 30/11/2009 | |
Del Rio Frances Manuel | Apoderado | 21/01/2009 | 16/10/2009 |
Del Rio Ullate Ana | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/08/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACTIVIDADES Y CONSTRUCCIONES CIVILES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 212, S 8, H M 399048, I/A 17 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 212, S 8, H M 399048, I/A 17 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 212, S 8, H M 399048, I/A 17 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 212, S 8, H M 399048, I/A 17 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 211, S 8, H M 399048, I/A 16 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 211, S 8, H M 399048, I/A 16 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 211, S 8, H M 399048, I/A 16 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
- C/ RECOLETOS 10 - 1º-B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 77, S 8, H M 399048, I/A 15 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Capital Anterior: | 300.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 277.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 23.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 92,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 77, S 8, H M 399048, I/A 15 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22349 , F 77, S 8, H M 399048, I/A 14 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28