ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.000 SL - EXTINGUIDA
Razón Social ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.000 SL
CIF B29685328
VINCULACIONES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUDITA CYE AUDITORES SA | Liquidador | 12/02/2018 | 16/03/2023 |
Lopez Weeden Ricardo Juan | Liquidador | 11/01/2017 | 12/02/2018 |
Aichlseder Harald | Liquidador | 11/01/2017 | 11/01/2017 |
Aichlseder Harald | Liquidador | 11/01/2017 | |
Guzman Lanzat Esteban | Consejero | 11/01/2017 | |
Muñoz Palomo Julian Felipe | Presidente | 11/01/2017 | |
Muñoz Palomo Julian Felipe | Consejero | 11/01/2017 | |
Perodia Cruz Conde Modesto | Secretario | 11/01/2017 | |
Perodia Cruz Conde Modesto | Consejero | 11/01/2017 |
ACTOS BORME DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2.000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 172, S 8, H MA 22033, I/A 11 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 171, S 8, H MA 22033, I/A 10 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 171, S 8, H MA 22033, I/A 10 (12/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-29
- Por error se envió al Borme el acto de disolución, liquidación y extinción, siendo el acto correcto solo el de disolución
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 171, S 8, H MA 22033, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2018-34-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 171, S 8, H MA 22033, I/A 9 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 171, S 8, H MA 22033, I/A 9 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 171, S 8, H MA 22033, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 171, S 8, H MA 22033, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 171, S 8, H MA 22033, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-29
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2705, L 1618, F 171, S 8, H MA 22033, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-29