ACTIVIDADES ATALAYA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de la Feria, 5
Código Postal 35003
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social ACTIVIDADES ATALAYA SL
CIF B35706092
Capital Social 7000.0 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ACTIVIDADES ATALAYA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACTIVIDADES ATALAYA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Fernandez Diego | Administrador Solidario | 14/10/2014 | 24/01/2022 |
Garcia Linares Antonio Luis | Administrador Solidario | 14/10/2014 | 24/01/2022 |
Garcia Linares Antonio Luis | Liquidador | 24/01/2022 | 24/01/2022 |
Valido Vega Manuel | Administrador Solidario | 14/10/2014 | 24/01/2022 |
Garcia Linares Antonio Luis | Administrador Mancomunado | 14/10/2014 | |
Valido Vega Manuel | Administrador Mancomunado | 14/10/2014 |
ACTOS BORME DE ACTIVIDADES ATALAYA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 94, S 8, H GC 28554, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 94, S 8, H GC 28554, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 94, S 8, H GC 28554, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 94, S 8, H GC 28554, I/A 4 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-22-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 93, S 8, H GC 28554, I/A 1 D (07/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-238-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 93, S 8, H GC 28554, I/A 1 C (01/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 92, S 8, H GC 28554, I/A 1 R (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 92, S 8, H GC 28554, I/A 1 H (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-164-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 93, S 8, H GC 28554, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-35
Capital Anterior: | 3.500,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.500,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 93, S 8, H GC 28554, I/A 3 (03/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-28-35