ACTIVE PRODUCTOS INFORMATICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Gran Via de Hortaleza, 57
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ACTIVE PRODUCTOS INFORMATICOS SL
CIF B79327045
Actividad Comercio al por mayor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fernandez Alvarez Josefa
VINCULACIONES DE ACTIVE PRODUCTOS INFORMATICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACTIVE PRODUCTOS INFORMATICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Alvarez Josefa | Socio Unico | 03/06/2014 | 15/03/2021 |
Fernandez Alvarez Josefa | Liquidador | 15/03/2021 | 15/03/2021 |
Soblechero Fernandez Paloma | Administrador Unico | 03/06/2014 | 15/03/2021 |
Fernandez Alvarez Josefa | Administrador Unico | 17/06/2010 | 03/06/2014 |
Garcia Del Real Antonio | Administrador Mancomunado | 17/06/2010 | |
Soblechero Fernandez Paloma | Administrador Mancomunado | 17/06/2010 |
ACTOS BORME DE ACTIVE PRODUCTOS INFORMATICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12596 , F 30, S 8, H M 201343, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12596 , F 30, S 8, H M 201343, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12596 , F 30, S 8, H M 201343, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12596 , F 30, S 8, H M 201343, I/A 8 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12596 , F 29, S 8, H M 201343, I/A 7 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12596 , F 29, S 8, H M 201343, I/A 7 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12596 , F 29, S 8, H M 201343, I/A 7 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-190-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12596 , F 29, S 8, H M 201343, I/A 6 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12596 , F 29, S 8, H M 201343, I/A 6 (17/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-122-28