ACTIVA INNOVACION Y DESARROLLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle del Pintor Murillo, 23
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACTIVA INNOVACION Y DESARROLLO SL
CIF B85805018
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 27/10/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACTIVA INNOVACION Y DESARROLLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACTIVA INNOVACION Y DESARROLLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diz Rodriguez Carmen | Administrador Unico | 31/10/2023 | 03/11/2023 |
Diz Rodriguez Carmen | Liquidador | 03/11/2023 | 03/11/2023 |
Moure Ferreiro Jose Antonio | Administrador Unico | 01/12/2009 | 31/10/2023 |
ACTOS BORME DE ACTIVA INNOVACION Y DESARROLLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 123, S 8, H M 489697, I/A 4 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 123, S 8, H M 489697, I/A 4 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 123, S 8, H M 489697, I/A 4 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 123, S 8, H M 489697, I/A 4 (03/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-215-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 123, S 8, H M 489697, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 123, S 8, H M 489697, I/A 3 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-28
- Otras modificaciones estatutarias: 15. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 122, S 8, H M 489697, I/A 2 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 122, S 8, H M 489697, I/A 2 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27181 , F 121, S 8, H M 489697, I/A 1 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28