ACOUSTIC MARKETING SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL TRAVESSERA DE GRACIA Num.11 P.5
Código Postal 08750
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ACOUSTIC MARKETING SPAIN SL
CIF B67593012
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/02/2020
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ACOUSTIC MARKETING SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACOUSTIC MARKETING SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Elmer Andy Lai | Administrador Solidario | 25/06/2021 | 08/08/2024 |
Peter Curtis | Liquidador | 08/08/2024 | 08/08/2024 |
Peter Curtis | Administrador Solidario | 13/05/2021 | 08/08/2024 |
Tara Gebe Thurston | Secretario | 19/03/2020 | 08/08/2024 |
TMF MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 04/03/2021 | 08/08/2024 |
Douglass Lee Noe | Apoderado Solidario | 12/01/2021 | 31/10/2021 |
Kelly Phillips Hunt | Apoderado Solidario | 12/01/2021 | 31/10/2021 |
Kent Todd Kelley | Apoderado Solidario | 12/01/2021 | 31/10/2021 |
Kent Todd Kelly | Administrador Solidario | 13/05/2021 | 25/06/2021 |
Arevalo Grau Mireia | Apoderado Solidario | 28/10/2020 | 13/05/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACOUSTIC MARKETING SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 547522, I/A 10 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 547522, I/A 10 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 547522, I/A 10 (08/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-157-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47291 , F 148, S 8, H B 547522, I/A 9 (31/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-215-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47291 , F 148, S 8, H B 547522, I/A 8 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47291 , F 148, S 8, H B 547522, I/A 8 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-126-08
- CL TRAVESSERA DE GRACIA Num.11 P.5 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47291 , F 147, S 8, H B 547522, I/A 7 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47291 , F 147, S 8, H B 547522, I/A 7 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-08
Apoderado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47291 , F 147, S 8, H B 547522, I/A 7 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47291 , F 147, S 8, H B 547522, I/A 6 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-08