ACOPA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 29
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACOPA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ACOPA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACOPA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 26/08/2015 | 16/12/2022 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 26/08/2015 | 16/12/2022 |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 26/08/2015 | 16/12/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecretario No Consejero | 19/06/2017 | 16/12/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 26/10/2012 | 16/12/2022 |
Lega De Benito Jorge | Consejero | 24/06/2013 | 16/12/2022 |
Lega De Benito Jorge | Liquidador | 16/12/2022 | 16/12/2022 |
Lega De Benito Jorge | Secretario | 19/06/2017 | 16/12/2022 |
Lega De Benito Maria Elena | Consejero | 19/06/2017 | 16/12/2022 |
Lega Ramos Luis Fernando | Consejero | 24/06/2013 | 16/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACOPA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 11, S 8, H M 284422, I/A 24 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 11, S 8, H M 284422, I/A 24 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
- CESADA la "Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores" (IBERCLEAR) como entidad encargada del registro contable de las acciones representadas mediante anotaciones en cuenta y representativas del capital social y estatutario de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 11, S 8, H M 284422, I/A 24 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 11, S 8, H M 284422, I/A 24 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 11, S 8, H M 284422, I/A 24 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 9º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 11, S 8, H M 284422, I/A 23 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 11, S 8, H M 284422, I/A 23 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-134-28
Consejero
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 10, S 8, H M 284422, I/A 22 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 10, S 8, H M 284422, I/A 22 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21210 , F 10, S 8, H M 284422, I/A 21 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-28