ACONCAGUA 6962 SICAV SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 47
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACONCAGUA 6962 SICAV SA
CIF A95344099
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ACONCAGUA 6962 SICAV SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACONCAGUA 6962 SICAV SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CACEIS BANK ESPAÑA SA | Depositario | 17/05/2022 | |
Colino Salazar Maria Pilar | Secretario No Consejero | 22/10/2014 | 17/05/2022 |
FINECO PATRIMONIOS SA | Apoderado | 22/11/2013 | 17/05/2022 |
FINECO PATRIMONIOS SA | Entidad Gestora | 22/11/2013 | 17/05/2022 |
Garcia Coronado Cesar | Consejero | 22/10/2014 | 17/05/2022 |
Garcia Coronado Jesus-maria | Presidente | 22/10/2014 | 17/05/2022 |
Garcia Coronado Jesus-maria | Consejero | 22/10/2014 | 17/05/2022 |
Garcia Coronado Jesus-maria | Liquidador | 17/05/2022 | 17/05/2022 |
Garcia Coronado Marcos | Consejero | 22/10/2014 | 17/05/2022 |
Garcia Coronado Maria Nieves | Consejero | 22/10/2014 | 17/05/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACONCAGUA 6962 SICAV SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 116, S 8, H M 505134, I/A 17 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 116, S 8, H M 505134, I/A 17 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 116, S 8, H M 505134, I/A 17 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Consejero
Depositario
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 116, S 8, H M 505134, I/A 17 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 115, S 8, H M 505134, I/A 16 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 115, S 8, H M 505134, I/A 15 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 115, S 8, H M 505134, I/A 14 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-183-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 115, S 8, H M 505134, I/A 13 (07/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 114, S 8, H M 505134, I/A 12 (23/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28032 , F 114, S 8, H M 505134, I/A 11 (17/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-28