ACME RENEWABLES SPAIN SL - EXTINGUIDA
Razón Social ACME RENEWABLES SPAIN SL
CIF B72533185
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/09/2022
Órgano Administración Administrador único
Propietario Esf Ventures (uk) Private Limited
VINCULACIONES DE ACME RENEWABLES SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACME RENEWABLES SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Banda Rueda Pedro-antonio | Liquidador | 25/09/2023 | 25/09/2023 |
Banda Rueda Pedro-antonio | Representante | 07/10/2022 | 25/09/2023 |
Esf Ventures (uk) Private Limited | Socio Unico | 07/10/2022 | 25/09/2023 |
Esf Ventures (uk) Private Limited | Administrador Unico | 07/10/2022 | 25/09/2023 |
Espert Rodriguez Cesar | Apoderado | 27/01/2023 | 25/09/2023 |
Leal Vargas Maria Daniela | Apoderado | 27/01/2023 | 25/09/2023 |
ACTOS BORME DE ACME RENEWABLES SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 157, S 8, H M 777338, I/A 3 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 157, S 8, H M 777338, I/A 3 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 157, S 8, H M 777338, I/A 3 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 157, S 8, H M 777338, I/A 3 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 157, S 8, H M 777338, I/A 3 (25/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 156, S 8, H M 777338, I/A 2 (27/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-24-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 154, S 8, H M 777338, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 154, S 8, H M 777338, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28
Dirección:C/ GOYA 15 1ª (MADRID)
Comienzo de operaciones:07/09/22
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Desarrollo y producción de soluciones basadas en energía sostenible y renovable, así como el impulso, creación, producción y generación de energía renovable de cualquier tipo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44068 , F 154, S 8, H M 777338, I/A 1 (07/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-198-28