ACI SIMRACING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Marquesa de Argüeso, 17
Código Postal 28019
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACI SIMRACING SL
CIF B88250733
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/01/2019
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ACI SIMRACING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACI SIMRACING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortes Labadia Juan Pedro | Secretario | 11/01/2019 | 03/02/2023 |
Cortes Labadia Juan Pedro | Consejero | 11/01/2019 | 03/02/2023 |
Gomez Madrid Carlos | Consejero | 11/01/2019 | 03/02/2023 |
Gomez Madrid Carlos | Consejero Delegado Solidario | 30/04/2019 | 03/02/2023 |
Lopez Mendizabal Daniel | Consejero | 11/01/2019 | 03/02/2023 |
Lopez Mendizabal Daniel | Presidente | 11/01/2019 | 03/02/2023 |
Lopez Mendizabal Daniel | Consejero Delegado Solidario | 30/04/2019 | 03/02/2023 |
Lopez Mendizabal Daniel | Liquidador | 03/02/2023 | 03/02/2023 |
ACTOS BORME DE ACI SIMRACING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38595 , F 4, S 8, H M 686349, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38595 , F 4, S 8, H M 686349, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38595 , F 4, S 8, H M 686349, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38595 , F 4, S 8, H M 686349, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38595 , F 4, S 8, H M 686349, I/A 2 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-88-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38595 , F 1, S 8, H M 686349, I/A 1 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28
Dirección:C/ MARQUESA DE ARGUESO 17 - PISO 2º (MADRID)
Comienzo de operaciones:01/01/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Como actividad principal, la organización, producción y retransmisión de eventos colino y presenciales relacionadas con competiciones de eSports, así como todas aquellas actividades que guarden relación con éstos, ya sean organizativas, de difusión, publicitarias o de relaciones públicas........
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38595 , F 1, S 8, H M 686349, I/A 1 (11/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-12-28