ACHIA RENTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de los Lagos, 2
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACHIA RENTA SL
CIF B85360873
Capital Social 314604.0 Euros
Fecha de Constitución 20/02/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACHIA RENTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACHIA RENTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AE5 HOLDING REAL STATE SL | Administrador Unico | 28/05/2021 | 05/10/2023 |
Hermo Patiño Manuel Camilo | Representante | 28/05/2021 | 05/10/2023 |
Hermo Patiño Manuel Camilo | Administrador Unico | 27/01/2014 | 28/05/2021 |
Hermo Patiño Manuel Camilo | Administrador Solidario | 27/01/2014 | |
Gutierrez Galarza Maria Josefa | Administrador Solidario | 10/09/2013 |
ACTOS BORME DE ACHIA RENTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 89, S 8, H M 456273, I/A 7 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 89, S 8, H M 456273, I/A 7 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 89, S 8, H M 456273, I/A 7 (05/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-196-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 88, S 8, H M 456273, I/A 6 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 88, S 8, H M 456273, I/A 6 (28/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-28
- PASEO DE LOS LAGOS 2 - CHALET 16 (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 88, S 8, H M 456273, I/A 5 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 4.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 88, S 8, H M 456273, I/A 5 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 88, S 8, H M 456273, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 88, S 8, H M 456273, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25335 , F 88, S 8, H M 456273, I/A 4 (27/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-23-28