ACHIA ALQUILERES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo del Club Deportivo, 1
Código Postal 28223
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACHIA ALQUILERES SL
CIF B85360881
Capital Social 193938.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/02/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACHIA ALQUILERES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACHIA ALQUILERES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hermo Patiño Manuel Camilo | Administrador Unico | 07/05/2018 | 13/02/2023 |
Gutierrez Galarza Maria Jose | Liquidador Solidario | 12/04/2011 | 07/05/2018 |
Hermo Patiño Manuel Camilo | Liquidador Solidario | 12/04/2011 | 07/05/2018 |
Gutierrez Galarza Maria Josefa | Administrador Solidario | 12/04/2011 | |
Hermo Patiño Manuel Camilo | Administrador Solidario | 12/04/2011 |
ACTOS BORME DE ACHIA ALQUILERES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 126, S 8, H M 458007, I/A 5 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 126, S 8, H M 458007, I/A 5 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 126, S 8, H M 458007, I/A 5 (13/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-35-28
- PASEO DEL CLUB DEPORTIVO 1, - EDIFICIO 15A, PLANTA (POZUELO DE ALARCON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 126, S 8, H M 458007, I/A 4 (18/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-187-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 124, S 8, H M 458007, I/A 3 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 190.928,00 | Euros |
Capital Actual: | 193.938,00 | Euros |
Porcentaje: | 6.343,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 124, S 8, H M 458007, I/A 3 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 124, S 8, H M 458007, I/A 3 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 124, S 8, H M 458007, I/A 3 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 124, S 8, H M 458007, I/A 3 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25424 , F 123, S 8, H M 458007, I/A 2 (12/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-28