ACEYTUNA MADRID 1 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rodrigo de Triana, 4
Código Postal 28017
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACEYTUNA MADRID 1 SL
CIF B87239372
Capital Social 430000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 11/03/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Blanc Juarez Luis
VINCULACIONES DE ACEYTUNA MADRID 1 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACEYTUNA MADRID 1 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Blanc Juarez Luis | Administrador Unico | 20/03/2015 | 28/03/2022 |
Ramirez Nadia | Apoderado | 24/04/2015 | 28/03/2022 |
ACTOS BORME DE ACEYTUNA MADRID 1 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 53, S 8, H M 598966, I/A 4 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ACEYTUNA MADRID 1 SL
Nif:B87239372
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
Declarar la conclusión del concurso
Fecha de Resolución:14/07/2021
Número Procedimiento Concursal:165/2021
Datos Registrales:
Tomo:
33283
Libro:
0
Folio:
53
Hoja:
8-598966
Inscripción:
4
Fecha Inscripción28/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 53, S 8, H M 598966, I/A 4 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ACEYTUNA MADRID 1 SL
Nif:B87239372
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:DOÑA OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
Declarar en concurso de acreedores, con carácter de voluntario
Fecha de Resolución:14/07/2021
Número Procedimiento Concursal:165/2021
Datos Registrales:
Tomo:
33283
Libro:
0
Folio:
53
Hoja:
8-598966
Inscripción:
4
Fecha Inscripción28/03/2022
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 53, S 8, H M 598966, I/A 4 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 427.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 430.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 14.233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 52, S 8, H M 598966, I/A 3 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 51, S 8, H M 598966, I/A 2 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-83-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 49, S 8, H M 598966, I/A 1 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Dirección:C/ DE TRIANA, NUMERO 4, 1º IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/03/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Explotación de establecimientos relacionados con la hostelería en general, tales como hoteles, moteles, residencias, restaurantes, cafeterías, pub, bares, chiringuitos cualesquiera otros. CNAE 5610
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33283 , F 49, S 8, H M 598966, I/A 1 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28