ACESUR PALETS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Las Viñas, 4
Código Postal 16600
Municipio San Clemente
Provincia Cuenca
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACESUR PALETS SL
CIF B02553345
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Fabricación de envases y embalajes de madera
Fecha de Constitución 12/03/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cabrera Cazal Cecilia
VINCULACIONES DE ACESUR PALETS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACESUR PALETS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cabrera Cazal Cecilia | Liquidador | 10/03/2021 | 10/03/2021 |
Cabrera Cazal Cecilia | Administrador Unico | 11/04/2017 | 10/03/2021 |
Cabrera Cazal Cecilia | Socio Unico | 11/04/2017 | 10/03/2021 |
Alfaro Alfaro Santiago | Socio Unico | 11/04/2017 | 11/04/2017 |
Alfaro Alfaro Santiago | Administrador Unico | 11/04/2017 | 11/04/2017 |
Mesas Medina Eugenio | Socio Unico | 22/03/2017 | 11/04/2017 |
Mesas Medina Eugenio | Administrador Unico | 22/03/2017 | 11/04/2017 |
Cabrera Cazal Cecilia | Socio Unico | 01/10/2015 | 22/03/2017 |
Cabrera Cazal Cecilia | Administrador Unico | 01/10/2015 | 22/03/2017 |
Mesas Medina Eugenio | Socio Unico | 01/09/2014 | 01/10/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACESUR PALETS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 79, S 8, H CU 10219, I/A 7 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-16
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 79, S 8, H CU 10219, I/A 7 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-16
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 79, S 8, H CU 10219, I/A 7 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 79, S 8, H CU 10219, I/A 7 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-16
- C/ TRAVESIA DE LAS VIÑAS 4 B (SAN CLEMENTE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686 , F 78, S 8, H CU 10219, I/A 6 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-16
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982, L 746, F 83, S 8, H AB 24300, I/A 5 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982, L 746, F 83, S 8, H AB 24300, I/A 5 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-02
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 982, L 746, F 83, S 8, H AB 24300, I/A 5 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-02
- AVDA ISABEL LA CATOLICA 1D 1 A (ALBACETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 711, F 59, S 8, H AB 24300, I/A 4 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 947, L 711, F 59, S 8, H AB 24300, I/A 4 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-02