ACERO 2001 SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rio Mundo, 3
Código Postal 30562
Municipio Ceutí
Provincia Murcia
Razón Social ACERO 2001 SA
CIF A73140816
Capital Social 300000.0 Euros
Actividad Fabricación de envases y embalajes metálicos ligeros
Página Web www.globalends.com
Nombres Anteriores
- GLOBAL ENDS SA
Órgano Administración Administrador único
Auditor AULA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ACERO 2001 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACERO 2001 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AULA AUDITORES SLP | Auditor | 19/04/2010 | 08/08/2018 |
AULA AUDITORES SLP | Auditor | 08/01/2010 | 08/08/2018 |
Tomas Matias Verdu Contreras | Administrador Concursal | 29/05/2012 | 08/08/2018 |
INNOVALIA GRUPO EMPRESARIAL SL | Administrador Unico | 03/05/2011 | 17/06/2015 |
Julia Vazquez Aragon | Apoderado Mancomunado | 14/08/2013 | 12/02/2014 |
Maria Dolores Gomez Martinez | Apoderado | 12/02/2014 | |
Pablo Vazquez Aragon | Apoderado Mancomunado | 14/08/2013 | 12/02/2014 |
Jaime Vazquez Martinez-lozano | Apoderado | 29/11/2010 | 29/05/2012 |
Rafael Vazquez Aragon | Administrador Unico | 03/05/2011 | |
Diego Llamas Flores | Apoderado | 29/11/2010 | 27/01/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACERO 2001 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 163, S 8, H MU 37128, I/A 40 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ACERO 2001 SA
Nif:A73140816
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Tomas Matias Verdu Contreras
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
Fecha de Resolución:17/04/2012
Número Procedimiento Concursal:522/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3275
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-37128
Inscripción:
40
Fecha Inscripción08/08/2018
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 163, S 8, H MU 37128, I/A 40 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ACERO 2001 SA
Nif:A73140816
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Juez / Ponente:JAVIER QUINTANA ARANDA
Fecha de Resolución:18/07/2018
Número Procedimiento Concursal:522/2011
Datos Registrales:
Tomo:
3275
Libro:
0
Folio:
163
Hoja:
8-37128
Inscripción:
40
Fecha Inscripción08/08/2018
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3275 , F 163, S 8, H MU 37128, I/A 40 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ACERO 2001 SA
Nif:A73140816
Sentencia de calificación del concurso. Culpable
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON. Inhabilitados: Fecha 16/09/2020. Tiempo: Años 4, meses 00, dias 00, NIF 27461505B. RAFAEL VAZQUEZ ARAGON
Fecha de Resolución:16/06/2017
Número Procedimiento Concursal:522/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2636
Libro:
0
Folio:
122
Hoja:
8-37128
Inscripción:
39
Fecha Inscripción15/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 122, S 8, H MU 37128, I/A 39 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-30
- En virtud de Providencia de fecha 16 de marzo de 2016 se ordena prorrogar por cuatro años la anotación letra A de Declaración de concurso de la sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 122, S 8, H MU 37128, I/A C (23/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-30
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 122, S 8, H MU 37128, I/A B (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-30
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ACERO 2001 SA
Nif:A73140816
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE MURCIA
Número:2
Juez / Ponente:BEATRIZ BALLESTEROS PALAZON
Fecha de Resolución:18/05/2015
Número Procedimiento Concursal:522/2011
Datos Registrales:
Tomo:
2636
Libro:
0
Folio:
122
Hoja:
8-37128
Inscripción:
B
Fecha Inscripción17/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Murcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 122, S 8, H MU 37128, I/A B (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 122, S 8, H MU 37128, I/A B (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-117-30
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 121, S 8, H MU 37128, I/A 38 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2636 , F 121, S 8, H MU 37128, I/A 37 (14/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-30