ACERCAM INOXIDABLES SA - EXTINGUIDA
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social ACERCAM INOXIDABLES SA
CIF A02440808
Actividad Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos
Fecha de Constitución 20/06/2007
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACERCAM INOXIDABLES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACERCAM INOXIDABLES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEROS CAMPOLLANO DE LA MANCHA SA | Administrador Unico | 10/06/2011 | 28/09/2015 |
Nieto Gimenez Fernando Pedro | Liquidador | 28/09/2015 | 28/09/2015 |
Nieto Gimenez Pedro Pablo | Apoderado Solidario | 28/09/2015 | |
Avendaño Montoya Andres | Apoderado | 17/06/2010 | 06/08/2012 |
Avendaño Montoya Andres | Consejero | 10/06/2011 | |
Gonzalez Lopez Julian Antonio | Presidente | 10/06/2011 | |
Gonzalez Lopez Julian Antonio | Consejero Delegado | 10/06/2011 | |
Gonzalez Lopez Julian Antonio | Consejero | 10/06/2011 | |
Martinez Sanchez Jose Agustin | Consejero | 10/06/2011 | |
Nieto Gimenez Fernando Pedro | Vicepresidente | 10/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACERCAM INOXIDABLES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920, L 684, F 204, S 8, H AB 17730, I/A 9 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920, L 684, F 204, S 8, H AB 17730, I/A 9 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920, L 684, F 204, S 8, H AB 17730, I/A 9 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-02
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920, L 684, F 204, S 8, H AB 17730, I/A 9 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920, L 684, F 204, S 8, H AB 17730, I/A 9 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-190-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 920, L 684, F 204, S 8, H AB 17730, I/A 8 (10/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-134-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897, L 661, F 24, S 8, H AB 17730, I/A 7 (06/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-02
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-152-02
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 8º.- ORGANOS DE LA SOCIEDAD. Son Organos de la Sociedad: a) La Junta General de Accionistas. b) El Administrador Unico.. ARTICULO 10º.- ORGANO DE ADMINISTRACION.- A.- Estructura: La gestión, administración y el poder de representación de la Sociedad corresponderá al ADMINISTRADOR UNICO. B.- Cualidad: Para ser nombrado Administrador no se erquiere la cualidad de accionista. C.- Duración: El Administradord Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897, L 661, F 24, S 8, H AB 17730, I/A 6 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 897, L 661, F 24, S 8, H AB 17730, I/A 6 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-02