ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VILLALCOR SL - EXTINGUIDA
Provincia Teruel
Razón Social ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VILLALCOR SL
CIF B44214526
Capital Social 119600.0 Euros
Actividad Fabricación de otros aceites y grasas
Nombres Anteriores
- ALCORISA MISSION SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VILLALCOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VILLALCOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL DE TERUEL SCOOP DE CREDI | Liquidador | 24/10/2017 | 09/05/2019 |
CAJA RURAL DE TERUEL SCOOP DE CREDI | Administrador Unico | 18/10/2016 | 24/10/2017 |
Baselga Ariño Manuel | Secretario | 18/10/2016 | |
Baselga Ariño Manuel | Consejero Delegado | 18/10/2016 | |
Baselga Ariño Manuel | Consejero | 18/10/2016 | |
CAJA RURAL DE TERUEL SCOOP DE CREDI | Consejero | 18/10/2016 | |
Espallargas Guallar Miguel Angel | Consejero | 18/10/2016 | |
Gracia Espallargas Pedro | Presidente | 18/10/2016 | |
Gracia Espallargas Pedro | Consejero | 18/10/2016 | |
Perez Aguado Jose Antonio | Consejero | 10/12/2012 | 18/10/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACEITUNAS Y ENCURTIDOS VILLALCOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 210, S 8, H TE 4466, I/A 17 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 210, S 8, H TE 4466, I/A 15 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 210, S 8, H TE 4466, I/A 15 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 210, S 8, H TE 4466, I/A 15 (24/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 14.- "1.- La Junta General será convocada por los administradores o liquidadores, mediante comunicación individual y escrita del anuncio a todos los socios al domicilio que conste en el Libro Registro, bien por correo certificado,bien por burófax, bien mediante entrega personal, pero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 206, S 8, H TE 4466, I/A 14 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 206, S 8, H TE 4466, I/A 14 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-44
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 206, S 8, H TE 4466, I/A 14 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-44
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 206, S 8, H TE 4466, I/A 13 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-44
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Artículo 6 .- El capital social, totalmente suscrito y desembolsado, se fija en la cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS EUROS - 119.600-, representado en TRESCIENTAS SESENTA Y OCHO -368- participaciones sociales, iguales, indivisibles y acumulares de 325 euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 191, S 8, H TE 4466, I/A 12 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-44
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 119.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 119.600,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 235, L 235, F 191, S 8, H TE 4466, I/A 12 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-209-44