ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING LEON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alvaro Lopez Nuñez, 36
Código Postal 24002
Municipio León
Provincia León
Razón Social ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING LEON SL
CIF B24624801
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 16/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING SL
VINCULACIONES DE ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING LEON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING LEON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING SL | Administrador Unico | 13/05/2014 | 12/03/2020 |
ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING SL | Socio Unico | 08/06/2011 | 12/03/2020 |
FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER | Apoderado | 19/09/2017 | 12/03/2020 |
Iglesias Iglesias Jesus Antonio | Apoderado | 23/12/2014 | 12/03/2020 |
Puente Albistegui Juan Pablo | Apoderado | 06/10/2011 | 12/03/2020 |
Salgueiro Yañez Francisco Jose | Apoderado | 02/05/2019 | 12/03/2020 |
Garay Bilbao Jose Manuel | Administrador Solidario | 08/02/2013 | 13/05/2014 |
Santos Alonso Miguel Angel | Administrador Solidario | 08/02/2013 | 13/05/2014 |
Crego Rodriguez Jose Angel | Administrador Solidario | 08/06/2011 | 08/02/2013 |
Seco Hijosa Miguel | Administrador Solidario | 08/06/2011 | 08/02/2013 |
ACTOS BORME DE ACCIONES Y SERVICIOS DE TELEMARKETING LEON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 52, S 8, H LE 20977, I/A 8 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-24
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 52, S 8, H LE 20977, I/A 8 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 52, S 8, H LE 20977, I/A 8 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 52, S 8, H LE 20977, I/A 8 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-55-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 51, S 8, H LE 20977, I/A 7 (02/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 50, S 8, H LE 20977, I/A 6 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-184-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 50, S 8, H LE 20977, I/A 5 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 49, S 8, H LE 20977, I/A 4 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 49, S 8, H LE 20977, I/A 4 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 49, S 8, H LE 20977, I/A 4 (13/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-94-24