ACCIONES Y SERVICIOS DE CALL CENTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG ONZONILLA - CALLE 3, PARCELA G17 NAVE 1
Municipio Onzonilla
Provincia León
Razón Social ACCIONES Y SERVICIOS DE CALL CENTER SL
CIF B24605719
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 08/02/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Telemark Spain Sociedad De Responsabilidad Limitad
VINCULACIONES DE ACCIONES Y SERVICIOS DE CALL CENTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACCIONES Y SERVICIOS DE CALL CENTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Puente Albistegui Juan Pablo | Apoderado | 28/03/2014 | 12/12/2018 |
Seco Hijosa Miguel Bautista | Liquidador | 12/12/2018 | 12/12/2018 |
Seco Hijosa Miguel Bautista | Administrador Unico | 28/03/2014 | 12/12/2018 |
Telemark Spain Sociedad De Responsabilidad Limitad | Socio único | 12/12/2018 | |
Telemark Spain Sociedad De Responsabilidad Limitad | Socio Unico | 29/04/2010 | 12/12/2018 |
Crego Rodriguez Jose Angel | Administrador Solidario | 10/08/2012 | 28/03/2014 |
Crego Rodriguez Jose Angel | Apoderado | 29/04/2010 | 28/03/2014 |
Puente Albistegui Juan Pablo | Apoderado | 29/04/2010 | 28/03/2014 |
Seco Hijosa Miguel | Administrador Solidario | 10/08/2012 | 28/03/2014 |
Crego Rodriguez Jose Angel | Administrador Mancomunado | 29/04/2010 | 10/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ACCIONES Y SERVICIOS DE CALL CENTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 78, S 8, H LE 20261, I/A 7 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-24
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 78, S 8, H LE 20261, I/A 7 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-24
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 78, S 8, H LE 20261, I/A 7 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 78, S 8, H LE 20261, I/A 7 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 78, S 8, H LE 20261, I/A 7 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-24
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 77, S 8, H LE 20261, I/A 6 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-24
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 77, S 8, H LE 20261, I/A 5 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-24
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 77, S 8, H LE 20261, I/A 4 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-24
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 77, S 8, H LE 20261, I/A 4 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-24
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 77, S 8, H LE 20261, I/A 4 (28/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-66-24