ACARO MULTIMEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Nuñez Morgado, 6
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ACARO MULTIMEDIA SL
CIF B82196940
Actividad Otros servicios personales n.c.o.p.
Página Web www.acaro.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ACARO MULTIMEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACARO MULTIMEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUSINESS SCALE 2012 SL | Administrador Unico | 26/05/2016 | 20/12/2021 |
BUSINESS SCALE 2012 SL | Liquidador | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
Reyes Figueroa Antonio-javier | Representante | 26/05/2016 | 20/12/2021 |
Reyes Figueroa Antonio-javier | Representante | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
Navarro Alvarez Fernando | Administrador Unico | 22/03/2010 | 26/05/2016 |
Garcia Burgos Carlos | Administrador Solidario | 22/03/2010 | |
Navarro Alvarez Fernando | Administrador Solidario | 22/03/2010 |
ACTOS BORME DE ACARO MULTIMEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 177, S 8, H M 224523, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 177, S 8, H M 224523, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 177, S 8, H M 224523, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Administrador Unico
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 177, S 8, H M 224523, I/A 6 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
- C/ NUÑEZ MORGADO NUMERO 6, BAJO DERECHA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 177, S 8, H M 224523, I/A 5 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 177, S 8, H M 224523, I/A 5 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 177, S 8, H M 224523, I/A 5 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-116-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-133-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13754 , F 177, S 8, H M 224523, I/A 4 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-28