ACADEMIA DE TECNIFICACION DRIBLING MADRID SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ontanilla, 28
Código Postal 28025
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ACADEMIA DE TECNIFICACION DRIBLING MADRID SL
CIF B85641256
Capital Social 8000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 11/03/2009
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ACADEMIA DE TECNIFICACION DRIBLING MADRID SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACADEMIA DE TECNIFICACION DRIBLING MADRID SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez-pinilla Chamizo Alberto | Secretario | 25/03/2009 | 05/04/2016 |
Fernandez-pinilla Chamizo Alberto | Consejero Delegado Mancomunado | 25/03/2009 | 05/04/2016 |
Fernandez-pinilla Chamizo Alberto | Consejero | 25/03/2009 | 05/04/2016 |
Jimenez Cruz Jose Luis | Vicepresidente | 25/03/2009 | 05/04/2016 |
Jimenez Cruz Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 25/03/2009 | 05/04/2016 |
Jimenez Cruz Jose Luis | Consejero | 25/03/2009 | 05/04/2016 |
Ordoñez Ontiveros Yanko | Presidente | 25/03/2009 | 05/04/2016 |
Ordoñez Ontiveros Yanko | Consejero Delegado Mancomunado | 25/03/2009 | 05/04/2016 |
Ordoñez Ontiveros Yanko | Consejero | 25/03/2009 | 05/04/2016 |
Ordoñez Ontiveros Yanko | Liquidador | 05/04/2016 | 05/04/2016 |
ACTOS BORME DE ACADEMIA DE TECNIFICACION DRIBLING MADRID SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26536 , F 140, S 8, H M 478221, I/A 2 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26536 , F 140, S 8, H M 478221, I/A 2 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26536 , F 140, S 8, H M 478221, I/A 2 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26536 , F 140, S 8, H M 478221, I/A 2 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26536 , F 136, S 8, H M 478221, I/A 1 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Dirección:C/ ONTANILLA 28 7 A (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/03/09
Capital:8.000,00 Euros
Objeto social:FORMACION, ENSEÑANZA Y PRACTICA DE DEPORTES A COLECTIVOS INFANTILES, JUNIORS Y SENIORS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26536 , F 136, S 8, H M 478221, I/A 1 (25/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28