ACACIAS 3 SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social ACACIAS 3 SL
CIF B81812117
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- ACACIAS 3 SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vazquez Bauer Ignacio
VINCULACIONES DE ACACIAS 3 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ACACIAS 3 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Cesteros Maria Antonia | Apoderado | 17/03/2014 | 19/10/2022 |
Vazquez Bauer Ignacio | Administrador Unico | 04/11/2011 | 19/10/2022 |
Alonso Moreno Ines | Apoderado | 17/03/2014 | |
Bauer Lopez Chicheri Sonsoles | Apoderado | 17/03/2014 | |
Lopez Heredia Romeo Cristina | Apoderado | 24/04/2013 |
ACTOS BORME DE ACACIAS 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 225, S 8, H M 197980, I/A 22 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 225, S 8, H M 197980, I/A 22 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-205-28
Empresa: ACACIAS 3 SA
- Otras modificaciones estatutarias: Aprobación de un nuevo texto estatutario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 222, S 8, H M 197980, I/A 21 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: ACACIAS 3 SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 222, S 8, H M 197980, I/A 21 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: ACACIAS 3 SA
- Denominación y forma adoptada: ACACIAS 3 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 222, S 8, H M 197980, I/A 21 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-28
Empresa: ACACIAS 3 SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 222, S 8, H M 197980, I/A 20 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-28
Empresa: ACACIAS 3 SA
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 222, S 8, H M 197980, I/A 19 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: ACACIAS 3 SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 222, S 8, H M 197980, I/A 18 (04/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-28
Empresa: ACACIAS 3 SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 221, S 8, H M 197980, I/A 17 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: ACACIAS 3 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12439 , F 221, S 8, H M 197980, I/A 17 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28