AC SYNTHETIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA REAL DE PINTO 91 - NAVE A-6
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social AC SYNTHETIC SL
CIF B86985918
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario AGUIRRE CARRASCAL SL
VINCULACIONES DE AC SYNTHETIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AC SYNTHETIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Carrascal Osmin Francisco | Representante | 16/04/2014 | 09/08/2023 |
Aguirre Carrascal Osmin Francisco | Liquidador | 09/08/2023 | 09/08/2023 |
AGUIRRE CARRASCAL SL | Socio Unico | 20/03/2015 | 09/08/2023 |
AGUIRRE CARRASCAL SL | Administrador Unico | 16/04/2014 | 09/08/2023 |
ACTOS BORME DE AC SYNTHETIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32192 , F 147, S 8, H M 579358, I/A 3 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32192 , F 147, S 8, H M 579358, I/A 3 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32192 , F 147, S 8, H M 579358, I/A 3 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32192 , F 147, S 8, H M 579358, I/A 3 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
- AVDA REAL DE PINTO 91 - NAVE A-6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32192 , F 147, S 8, H M 579358, I/A 2 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32192 , F 147, S 8, H M 579358, I/A 2 (20/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-60-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32192 , F 145, S 8, H M 579358, I/A 1 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28
Dirección:AVDA REAL PINTO DE PINTO 91 - MODULO A-1 (MADRID)
Comienzo de operaciones:03/04/14
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:La compra, venta, importación, exportación, almacenaje y distribución, de toda clase de artículos de papel, soportes especiales y maquinaria destinada al mundo de las artes gráficas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32192 , F 145, S 8, H M 579358, I/A 1 (16/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-80-28