ABUSIR INVERSIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Duque de Sevilla, 11
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ABUSIR INVERSIONES SL
CIF B84904291
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Fecha de Constitución 20/11/2006
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Galan De La Torre Maria Alejandra
VINCULACIONES DE ABUSIR INVERSIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABUSIR INVERSIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galan De La Torre Maria Alejandra | Administrador Unico | 08/06/2010 | 16/04/2024 |
Galan Fernandez Talavera Alejandro | Apoderado | 16/06/2010 | 16/04/2024 |
Galan Fernandez Talavera Alejandro | Administrador Unico | 08/06/2010 |
ACTOS BORME DE ABUSIR INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23544 , F 99, S 8, H M 422420, I/A 5 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23544 , F 99, S 8, H M 422420, I/A 5 (16/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-79-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23544 , F 99, S 8, H M 422420, I/A 4 (16/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23544 , F 98, S 8, H M 422420, I/A 3 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23544 , F 98, S 8, H M 422420, I/A 3 (08/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-197-28