ABRAXIS BIOSCIENCE SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Recoletos, 37
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ABRAXIS BIOSCIENCE SPAIN SL
CIF B85357036
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Fecha de Constitución 19/02/2008
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario CELGENE SL
VINCULACIONES DE ABRAXIS BIOSCIENCE SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABRAXIS BIOSCIENCE SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amos David Nicolas | Apoderado Mancomunado | 22/02/2011 | 05/01/2012 |
Aroca Laguna David | Apoderado | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
Bressette Douglas Glenn | Apoderado Mancomunado | 22/02/2011 | 05/01/2012 |
Calero Guardado Ignacio | Apoderado | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
Cavanaugh Thomas Michael | Apoderado | 25/11/2010 | 05/01/2012 |
Cavanaugh Thomas Michael | Consejero | 27/01/2011 | 05/01/2012 |
Cavanaugh Thomas Michael | Consejero Delegado Solidario | 27/01/2011 | 05/01/2012 |
Cavanaugh Thomas Michael | Presidente | 27/01/2011 | 05/01/2012 |
CELGENE SL | Socio Unico | 17/11/2011 | 05/01/2012 |
Colorado Arroyo Cristobal | Apoderado | 10/06/2009 | 05/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ABRAXIS BIOSCIENCE SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 20 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 20 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 20 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 19 (17/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
- ANOTADO EL PROYECTO DE FUSION POR ABSORCION DE LAS SOCIEDADES: CELGENE SL, COMO ABSORBENTE, INSCRITA EN EL TOMO 21670, FOLIO 206, SECCION 8&, HOJA M-385890. Y ABRAXIS BIOSCIENCE SPAIN SL, COMO ABSORBIDA,INSCRITA EN EL TOMO 25312, FOLIO 168, SECCION 8&, HOJA M-455827
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25312 , F 168, S 8, H M 455827, I/A 1-M (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-28
- PASEO DE RECOLETOS 37 4& (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28794 , F 40, S 8, H M 455827, I/A 18 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25312 , F 179, S 8, H M 455827, I/A 17 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25312 , F 178, S 8, H M 455827, I/A 16 (22/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-44-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 92 - 1º PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25312 , F 178, S 8, H M 455827, I/A 15 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25312 , F 178, S 8, H M 455827, I/A 14 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-27-28