ABILIA SERVICIOS INTEGRALES A COMUNIDADES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza España, 11
Código Postal 28911
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ABILIA SERVICIOS INTEGRALES A COMUNIDADES SL
CIF B86560992
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Servicios integrales a edificios e instalaciones
Fecha de Constitución 10/10/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ABILIA SERVICIOS INTEGRALES A COMUNIDADES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABILIA SERVICIOS INTEGRALES A COMUNIDADES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fuente Perez Julian | Administrador Solidario | 19/05/2016 | |
Fuente Perez Julian | Administrador Mancomunado | 25/10/2012 | 19/05/2016 |
Perez Gonzalez Daniel | Apoderado | 18/12/2013 | 19/05/2016 |
Rueda Garcia Maria De La Almudena | Administrador Solidario | 19/05/2016 | |
Rueda Garcia Maria De La Almudena | Liquidador | 19/05/2016 | 19/05/2016 |
Rueda Garcia Maria De La Almudena | Administrador Mancomunado | 25/10/2012 | 19/05/2016 |
ACTOS BORME DE ABILIA SERVICIOS INTEGRALES A COMUNIDADES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 92, S 8, H M 546812, I/A 3 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 92, S 8, H M 546812, I/A 3 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 92, S 8, H M 546812, I/A 3 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 92, S 8, H M 546812, I/A 3 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 92, S 8, H M 546812, I/A 3 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 91, S 8, H M 546812, I/A 2 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 1& EL NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS, SIENDO LO CORRECTO ADMINISTRADORES SOLIDARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 89, S 8, H M 546812, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 89, S 8, H M 546812, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28
Dirección:PLAZA DE ESPAÑA 11 1º 6 (LEGANES)
Comienzo de operaciones:10/10/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:MANTENIMIENTO Y CONSERVACION INTEGRAL DE TODO TIPO DE EDIFICIOS, APARCAMIENTOS, COMUNIDADES, PISCINAS, JARDINES E INSTALACIONES, ASI COMO LA PRESTACION DE TODAS LAS CLASES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON TODO LO ANTERIOR..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30382 , F 89, S 8, H M 546812, I/A 1 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-28