ABB TECNICA HOSPITALARIA SA - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social ABB TECNICA HOSPITALARIA SA
CIF A30202329
Actividad Comercio al por mayor de productos químicos
Página Web www.abbtecnicahospitalaria.com
Órgano Administración Administrador único
Propietario Emilio Francisco Abellan Gomez
VINCULACIONES DE ABB TECNICA HOSPITALARIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABB TECNICA HOSPITALARIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
David Abellan Valcarcel | Apoderado | 19/10/2012 | 25/11/2020 |
David Abellan Valcarcel | Apoderado | 11/05/2017 | 25/11/2020 |
Emilio Francisco Abellan Gomez | Administrador Unico | 26/04/2013 | 25/11/2020 |
Emilio Francisco Abellan Gomez | Socio Unico | 26/04/2013 | 25/11/2020 |
Francisco Bernal Del Amor | Apoderado | 19/10/2012 | 25/11/2020 |
Antonio Albaladejo Amante | Secretario | 08/06/2012 | 26/04/2013 |
Antonio Albaladejo Amante | Consejero | 08/06/2012 | 26/04/2013 |
Antonio Jose Jordan Gimeno | Consejero | 08/06/2012 | 26/04/2013 |
Emilio Francisco Abellan Gomez | Presidente | 08/06/2012 | 26/04/2013 |
Emilio Francisco Abellan Gomez | Consejero Delegado | 08/06/2012 | 26/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ABB TECNICA HOSPITALARIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 222, S 8, H MU 10927, I/A 22 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-30
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 222, S 8, H MU 10927, I/A 22 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3467 , F 222, S 8, H MU 10927, I/A 22 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-233-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 196, S 8, H MU 10927, I/A 21 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-30
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 196, S 8, H MU 10927, I/A 20 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-30
- La distribucion y venta de toda clase de articulos derivados de sanitaria hospitalaria, y biocidas. Servicios biocidas para tratamientos ambientales en la industria alimentaria. Servicios biocidas para la prevencion y control de legionelosis. Servicios de desinfeccion, desinsectacion y desratizacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 195, S 8, H MU 10927, I/A 18 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-30
- SE RECTIFICA LA INSCRIPCION 7ª EN EL SENTIDO DE QUE EL DOMICILIO SOCIAL CORRECTO ES AVENIDA DE LAS AMERICAS, PARCELA 17-4, POLIGONO INDUSTRIAL OESTE, CP 20820 ALCANTARILLA, MURCIA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 196, S 8, H MU 10927, I/A 19 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-30
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 195, S 8, H MU 10927, I/A 17 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-30
- SE MODIFICA EL ARTICULO 10 Y SE DEJA SIN EFECTO LOS ARTICULOS 14, 15, 16 Y 17 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 195, S 8, H MU 10927, I/A 16 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-30
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 595 , F 195, S 8, H MU 10927, I/A 16 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-30