ABASOL INGENIERIA ENERGETICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 59
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ABASOL INGENIERIA ENERGETICA SL
CIF B82121401
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Página Web www.abasol.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Monreal Lera Carlos
VINCULACIONES DE ABASOL INGENIERIA ENERGETICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ABASOL INGENIERIA ENERGETICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRACION DE TECNICAS DE GESTION AUDITORES SLP | Auditor | 21/06/2010 | 30/10/2012 |
Monreal Lera Carlos | Administrador Unico | 03/02/2011 | 30/10/2012 |
Beltran Cedillo Jose Manuel | Apoderado | 26/04/2012 | |
Escudero Diaz Urbano | Apoderado | 26/04/2012 | |
Martinez Polo Rafael | Apoderado | 26/04/2012 | |
Marull Guasch Ignacio | Apoderado | 26/04/2012 | |
Moyano Casanovas Jose Maria | Apoderado | 26/04/2012 | |
Marull Guasch Ignacio | Consejero Delegado | 03/02/2011 | |
Marull Guasch Ignacio | Consejero | 03/02/2011 | |
Monreal Lera Carlos | Secretario | 03/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ABASOL INGENIERIA ENERGETICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 2, S 8, H M 219038, I/A 17 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 2, S 8, H M 219038, I/A 17 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3º.DURACION, COMIENZO DEOPERACIONES Y EJERCICIO SOCIAL.MODIFICADO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 2, S 8, H M 219038, I/A 16 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-28
- C/ VELAZQUEZ 59, 6º CENTRO IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 2, S 8, H M 219038, I/A 15 (16/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-28
- SOCIEDAD ABSORBIDA; "ABASOL INGENIERIA ENERGETICA SL", DOMICILIADA EN MADRID, TRES CANTOS, AVENIDA DE LA INDUSTRIA Nº35
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13485 , F 100, S 8, H M 219038, I/A 1M (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 1, S 8, H M 219038, I/A 14 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-91-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 1, S 8, H M 219038, I/A 13 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 1, S 8, H M 219038, I/A 13 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 1, S 8, H M 219038, I/A 13 (03/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-30-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-130-28