AAMM DE VALORES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social AAMM DE VALORES SICAV
Página Web www.dws.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AAMM DE VALORES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AAMM DE VALORES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bastida Martinez Ariana | Secretario | 12/08/2015 | 03/02/2023 |
Bastida Martinez Ariana | Consejero | 12/08/2015 | 03/02/2023 |
Bastida Martinez Maria Del Mar | Consejero | 12/08/2015 | 03/02/2023 |
Bastida Ubis Armando | Presidente | 13/08/2014 | 03/02/2023 |
Bastida Ubis Armando | Consejero | 13/08/2014 | 03/02/2023 |
Bastida Ubis Armando | Consejero Delegado | 13/08/2014 | 03/02/2023 |
Bastida Ubis Armando | Liquidador | 03/02/2023 | 03/02/2023 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 20/09/2019 | 03/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/12/2012 | 03/02/2023 |
DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 03/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AAMM DE VALORES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 213, S 8, H M 306843, I/A 29 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 213, S 8, H M 306843, I/A 29 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 213, S 8, H M 306843, I/A 29 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Auditor
Consejero Delegado
Consejero
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 213, S 8, H M 306843, I/A 29 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 213, S 8, H M 306843, I/A 28 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 212, S 8, H M 306843, I/A 27 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 212, S 8, H M 306843, I/A 26 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 212, S 8, H M 306843, I/A 26 (19/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-77-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 212, S 8, H M 306843, I/A 25 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22555 , F 211, S 8, H M 306843, I/A 24 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-186-28