A T EQUITIES SPAIN AGENCIA DE VALORES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 50
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social A T EQUITIES SPAIN AGENCIA DE VALORES SA
CIF A82051152
Capital Social 500609.91 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Periel Montoya Luis
Propietario All Trading Sociedad Holding De Instituciones Fina
Auditor AGESA AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE A T EQUITIES SPAIN AGENCIA DE VALORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A T EQUITIES SPAIN AGENCIA DE VALORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGESA AUDITORES SLP | Auditor | 12/01/2010 | 24/07/2012 |
All Trading Sociedad Holding De Instituciones Fina | Socio Unico | 02/04/2009 | 24/07/2012 |
Cosin Canonico Carlos | Consejero | 11/05/2009 | 24/07/2012 |
Fernandez-avila De Inza Jaime | Apoderado | 11/05/2009 | 24/07/2012 |
Fernandez Maquieira Fuentes Rafael Maria | Apoderado | 23/08/2010 | 24/07/2012 |
Gayo Pozo Antonio | Consejero | 11/05/2009 | 24/07/2012 |
Gayo Pozo Antonio | Secretario | 11/05/2009 | 24/07/2012 |
Gayo Pozo Antonio | Apoderado | 11/05/2009 | 24/07/2012 |
Periel Montoya Luis | Presidente | 11/05/2009 | 24/07/2012 |
Periel Montoya Luis | Consejero | 11/05/2009 | 24/07/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE A T EQUITIES SPAIN AGENCIA DE VALORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 202, S 8, H M 213846, I/A 66 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 202, S 8, H M 213846, I/A 66 (24/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-28
- C/ VELAZQUEZ 50 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 202, S 8, H M 213846, I/A 65 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-28
Capital Anterior: | 665.193,99 | Euros |
Disminución de capital | 164.584,08 | Euros |
Capital Actual: | 500.609,91 | Euros |
Porcentaje: | 24,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27714 , F 202, S 8, H M 213846, I/A 64 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-200-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17447 , F 13, S 8, H M 213846, I/A 63 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-169-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-144-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17447 , F 13, S 8, H M 213846, I/A 62 (12/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17447 , F 12, S 8, H M 213846, I/A 61 (11/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-28