A.ROA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ronda del Ferrocarril, 27
Municipio Miranda de Ebro
Provincia Burgos
Razón Social A.ROA SA
CIF A09020678
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente LOGRE SL
VINCULACIONES DE A.ROA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A.ROA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LOGRE SL | Consejero | 02/10/2014 | 15/12/2023 |
LOGRE SL | Presidente | 02/10/2014 | 15/12/2023 |
Roa Garcia Arturo | Apoderado Mancomunado | 02/10/2014 | 15/12/2023 |
Roa Grisaleña Antonio | Apoderado Mancomunado | 02/10/2014 | 15/12/2023 |
Roa Grisaleña Antonio | Consejero | 02/10/2014 | 15/12/2023 |
Roa Grisaleña Antonio | Secretario | 02/10/2014 | 15/12/2023 |
Roa Ruiz De Loizaga Antonio | Consejero | 02/10/2014 | 15/12/2023 |
Roa Ruiz De Loizaga Arturo | Consejero | 02/10/2014 | 15/12/2023 |
Ruiz De Austri Fuente David | Apoderado Mancomunado | 02/10/2014 | 15/12/2023 |
Roa Ruiz De Loizaga Antonio | Administrador Solidario | 17/07/2012 | 02/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE A.ROA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 473, F 210, S 8, H BU 2677, I/A 20 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 473, F 210, S 8, H BU 2677, I/A 20 (15/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-09
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 473, F 209, S 8, H BU 2677, I/A 19 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-09
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 682, L 473, F 207, S 8, H BU 2677, I/A 17 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-09
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285, L 76, F 158, S 8, H BU 2677, I/A 16 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-09
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo 8º.- La Sociedad se regirá por la Junta General de Accionistas y el órgano de Administración. Artículo 12º.- El órgano de administración se encomendará a: un administrador único, entre dos y cuatro solidarios, dos conjuntos o un Consejo. El cargo de administrador será retribuido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285, L 76, F 158, S 8, H BU 2677, I/A 16 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-09
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285, L 76, F 158, S 8, H BU 2677, I/A 16 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285, L 76, F 158, S 8, H BU 2677, I/A 16 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-192-09
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 285, L 76, F 158, S 8, H BU 2677, I/A 15 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-09
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-226-09