A REIGADA E HIJOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Do Conde, 32
Código Postal 27003
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Razón Social A REIGADA E HIJOS SL
CIF B27352731
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 02/01/2007
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE A REIGADA E HIJOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A REIGADA E HIJOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Reigada Alonso Atilano Antonio | Apoderado Solidario | 24/03/2014 | 15/02/2024 |
Reigada Seijo Abel | Administrador Solidario | 24/03/2014 | 15/02/2024 |
Reigada Seijo Abel | Liquidador Solidario | 15/02/2024 | 15/02/2024 |
Reigada Seijo Marcos | Liquidador Solidario | 15/02/2024 | 15/02/2024 |
Reigada Seijo Marcos | Administrador Solidario | 24/03/2014 | 15/02/2024 |
Seijo Mesa Maria Concepcion | Apoderado Solidario | 24/03/2014 | 15/02/2024 |
Reigada Alonso Atilano Antonio | Administrador Solidario | 24/03/2014 | |
Seijo Mesa Maria Concepcion | Administrador Solidario | 24/03/2014 |
ACTOS BORME DE A REIGADA E HIJOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 133, S 8, H LU 11622, I/A 4 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 133, S 8, H LU 11622, I/A 4 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-27
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 133, S 8, H LU 11622, I/A 4 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-27
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 133, S 8, H LU 11622, I/A 4 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-27
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 132, S 8, H LU 11622, I/A 3 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-27
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Administración y Representacion.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 132, S 8, H LU 11622, I/A 2 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 132, S 8, H LU 11622, I/A 2 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 370 , F 132, S 8, H LU 11622, I/A 2 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-152-27