A. L. JORDAN ENERGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO de Tokieder, 20
Código Postal 20013
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social A. L. JORDAN ENERGY SL
CIF B75000687
Capital Social 3500.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 30/04/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE A. L. JORDAN ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A. L. JORDAN ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rodriguez Arbeloa Angela | Administrador Unico | 18/02/2010 | 02/09/2020 |
Rodriguez Arbeloa Angela | Liquidador | 02/09/2020 | 02/09/2020 |
Ormazabal Jordana Juan Manuel | Administrador Solidario | 27/05/2009 | 18/02/2010 |
Ormazabal Rodriguez Oihana | Administrador Solidario | 27/05/2009 | 18/02/2010 |
ACTOS BORME DE A. L. JORDAN ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 196, S 8, H SS 31567, I/A 3 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 196, S 8, H SS 31567, I/A 3 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 196, S 8, H SS 31567, I/A 3 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 196, S 8, H SS 31567, I/A 3 (02/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 196, S 8, H SS 31567, I/A 2 m (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 195, S 8, H SS 31567, I/A 2 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 195, S 8, H SS 31567, I/A 2 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 195, S 8, H SS 31567, I/A 2 (18/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 193, S 8, H SS 31567, I/A 1 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-20
Dirección:PASEO PASEO TOKI EDER, Nº20 (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:30/04/09
Capital:3.500,00 Euros
Objeto social:ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL AMBITO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES, ASI COMO LA PROMOCION DE INSTALACIONES DE ENERGIAS RENOVABLES. DICHO OBJETO SOCIAL INCLUIRA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, PROYECTOS, VALORACIONES, MEDICIONES, PERITAJES, ASESORAMIENTO, PROMOCION, ETC.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2432 , F 193, S 8, H SS 31567, I/A 1 (27/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-20