A-KOTA GLOBAL DESIGN SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ GARAGARZA Nº9-2º.
Código Postal 20240
Municipio Ordizia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social A-KOTA GLOBAL DESIGN SL
CIF B75226464
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/08/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lizaso Aragolaza Javier
VINCULACIONES DE A-KOTA GLOBAL DESIGN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A-KOTA GLOBAL DESIGN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lizaso Aragolaza Javier | Administrador Unico | 04/06/2020 | 22/11/2022 |
Lizaso Aragolaza Javier | Liquidador | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
Lizaso Aragolaza Javier | Socio Unico | 22/11/2022 | 22/11/2022 |
Lizaso Aragolaza Javier | Administrador Solidario | 21/08/2019 | 04/06/2020 |
Zamarreño Mariño Jose Angel | Administrador Solidario | 21/08/2019 | 04/06/2020 |
ACTOS BORME DE A-KOTA GLOBAL DESIGN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 64, S 8, H SS 41934, I/A 3 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 64, S 8, H SS 41934, I/A 3 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 64, S 8, H SS 41934, I/A 3 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 64, S 8, H SS 41934, I/A 3 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 64, S 8, H SS 41934, I/A 3 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 64, S 8, H SS 41934, I/A 2 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 64, S 8, H SS 41934, I/A 2 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 64, S 8, H SS 41934, I/A 2 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-20
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 60, S 8, H SS 41934, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-20
Dirección:C/ GARAGARZA Nº9-2º. (ORDIZIA)
Comienzo de operaciones:07/08/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:la contratación de mano de obra, promoción e intermediación y construcción en general
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2913 , F 60, S 8, H SS 41934, I/A 1 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-20