A B Q CONTRATACIONES Y SERVICIOS MARITIMOS SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social A B Q CONTRATACIONES Y SERVICIOS MARITIMOS SL
CIF B83724831
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 29/07/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE A B Q CONTRATACIONES Y SERVICIOS MARITIMOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A B Q CONTRATACIONES Y SERVICIOS MARITIMOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Patuel Sanchez Rubio Enrique Luis | Administrador Unico | 26/01/2015 | 20/01/2016 |
Vassallo Y Moreno Alberto | Apoderado | 19/06/2009 | 20/01/2016 |
Araujo Gisbert Mariano | Consejero Delegado Solidario | 26/01/2015 | |
Araujo Gisbert Mariano | Consejero | 26/01/2015 | |
Patuel Sanchez Rubio Enrique Luis | Consejero Delegado Solidario | 26/01/2015 | |
Patuel Sanchez Rubio Enrique Luis | Presidente | 26/01/2015 | |
Patuel Sanchez Rubio Enrique Luis | Consejero | 26/01/2015 | |
Vassallo Y Moreno Alberto | Secretario | 26/01/2015 | |
Vassallo Y Moreno Alberto | Consejero | 26/01/2015 |
ACTOS BORME DE A B Q CONTRATACIONES Y SERVICIOS MARITIMOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19166 , F 46, S 8, H M 335436, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19166 , F 46, S 8, H M 335436, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19166 , F 46, S 8, H M 335436, I/A 6 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19166 , F 46, S 8, H M 335436, I/A 5 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19166 , F 46, S 8, H M 335436, I/A 5 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19166 , F 46, S 8, H M 335436, I/A 5 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-219-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19166 , F 46, S 8, H M 335436, I/A 4 (19/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-121-28