A & B IBER 99 SA - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social A & B IBER 99 SA
CIF A82311739
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE A & B IBER 99 SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A & B IBER 99 SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Santos Paloma | Secretario No Consejero | 24/11/2009 | 25/08/2014 |
Lopez Dieguez Gamoneda Rafael | Vicepresidente | 24/11/2009 | 25/08/2014 |
Lopez Dieguez Gamoneda Rafael | Consejero Delegado | 24/11/2009 | 25/08/2014 |
Lopez Dieguez Gamoneda Rafael | Consejero | 24/11/2009 | 25/08/2014 |
Pradas Poveda Juan Carlos | Liquidador | 25/08/2014 | 25/08/2014 |
Yera Blasco Maria | Consejero | 24/11/2009 | 25/08/2014 |
Yera Miranda Mariano | Presidente | 24/11/2009 | 25/08/2014 |
Yera Miranda Mariano | Consejero | 24/11/2009 | 25/08/2014 |
ACTOS BORME DE A & B IBER 99 SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14119 , F 56, S 8, H M 232064, I/A 9 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14119 , F 56, S 8, H M 232064, I/A 9 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14119 , F 56, S 8, H M 232064, I/A 9 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
Consejero Delegado
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14119 , F 56, S 8, H M 232064, I/A 9 (25/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-168-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-7-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14119 , F 56, S 8, H M 232064, I/A 8 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-232-28