A 8 ARQUITECTURA Y GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 117
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social A 8 ARQUITECTURA Y GESTION SL
CIF B86958238
Capital Social 66754.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 05/03/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE A 8 ARQUITECTURA Y GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE A 8 ARQUITECTURA Y GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bellver Narbona Francisco Javier | Administrador Solidario | 17/03/2016 | 26/06/2020 |
Blas Fernandez Maria Del Carmen | Liquidador | 26/06/2020 | 26/06/2020 |
Blas Fernandez Maria Del Carmen | Administrador Solidario | 17/03/2016 | 26/06/2020 |
Fernando Alonso Sanchez | Apoderado | 19/10/2017 | 26/06/2020 |
Fernando Alonso Sanchez | Administrador Unico | 14/03/2014 | 17/03/2016 |
ACTOS BORME DE A 8 ARQUITECTURA Y GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 43, S 8, H M 577150, I/A 5 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 43, S 8, H M 577150, I/A 5 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 43, S 8, H M 577150, I/A 5 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 43, S 8, H M 577150, I/A 5 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-127-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 42, S 8, H M 577150, I/A 4 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-28
- C/ CASTELLO 117 - 7º, OFICINAS 747 Y 745 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 42, S 8, H M 577150, I/A 3 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
Capital Anterior: | 3.004,00 | Euros |
Aumento de capital: | 63.750,00 | Euros |
Capital Actual: | 66.754,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.122,17 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 42, S 8, H M 577150, I/A 3 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 42, S 8, H M 577150, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 42, S 8, H M 577150, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32069 , F 42, S 8, H M 577150, I/A 2 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-28