6396 SANTANDER NAVALUENGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Iglesia, 19
Código Postal 05100
Municipio Navaluenga
Provincia Ávila
Mapa Ver Mapa
Razón Social 6396 SANTANDER NAVALUENGA SL
CIF B05264429
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades crediticias
Fecha de Constitución 05/08/2019
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE 6396 SANTANDER NAVALUENGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 6396 SANTANDER NAVALUENGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Joana Lopez Rozas | Liquidador | 23/07/2021 | 23/07/2021 |
Joana Lopez Rozas | Administrador Unico | 11/12/2020 | 23/07/2021 |
Joana Lopez Rozas | Administrador Solidario | 27/08/2019 | 11/12/2020 |
Judit Reques Vazquez | Administrador Solidario | 27/08/2019 | 11/12/2020 |
ACTOS BORME DE 6396 SANTANDER NAVALUENGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 94, S 8, H AV 6849, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-05
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 94, S 8, H AV 6849, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-05
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 94, S 8, H AV 6849, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-05
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 94, S 8, H AV 6849, I/A 3 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-05
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 94, S 8, H AV 6849, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-05
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 94, S 8, H AV 6849, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-05
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 94, S 8, H AV 6849, I/A 2 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-05
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 93, S 8, H AV 6849, I/A 1 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-05
Dirección:C/ LA IGLESIA, 19 05100 (NAVALUENGA)
Comienzo de operaciones:05/08/19
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:-La intermediación como Agente de Crédito de toda clase de operaciones financieras por cuenta propia o ajena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 175, L 133, F 93, S 8, H AV 6849, I/A 1 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-172-05