555 CENTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda da Mariña, 86
Código Postal 36600
Municipio Vilagarcía de Arousa
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social 555 CENTER SL
CIF B94072741
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 14/11/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE 555 CENTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 555 CENTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barreiro Vazquez Jose Luis | Administrador Mancomunado | 28/10/2013 | 11/02/2021 |
Barreiro Vazquez Jose Luis | Liquidador Mancomunado | 11/02/2021 | 11/02/2021 |
Rodriguez Lado Ramon | Administrador Mancomunado | 28/10/2013 | 11/02/2021 |
Rodriguez Lado Ramon | Liquidador Mancomunado | 11/02/2021 | 11/02/2021 |
Rodriguez Lado Ramon | Administrador Unico | 15/11/2012 | 28/10/2013 |
ACTOS BORME DE 555 CENTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 3 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 3 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-36
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 3 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-36
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 3 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-34-36
- AVDA DE LA MARINA 86 BAJO (VILAGARCIA DE AROUSA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 2 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-36
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 2 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-36
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 2 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 2 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-213-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-36
Dirección:C/ LA BASELLA 19 BAJO (VILANOVA DE AROUSA)
Comienzo de operaciones:14/11/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1.- La adquisición, almacenaje, comercialización, importación, exportacióny distribución, tanto al por mayor como al por menor, de toda clase de objetos de ferretería, de efectos navales y suministros de la misma naturaleza. 2.- La compra y venta de embarcaciones, su exportación e importación; la c
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3832, L 3832, F 180, S 8, H PO 53960, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-36