40 IGUALES GESTION DEPORTIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Dolores Ibarruri, 16
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social 40 IGUALES GESTION DEPORTIVA SL
CIF B87346839
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 29/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Huertas Izquierdo Carlos
VINCULACIONES DE 40 IGUALES GESTION DEPORTIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 40 IGUALES GESTION DEPORTIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Huertas Izquierdo Carlos | Liquidador | 21/02/2020 | 21/02/2020 |
Huertas Izquierdo Carlos | Socio Unico | 04/01/2017 | 21/02/2020 |
Huertas Izquierdo Carlos | Administrador Unico | 04/01/2017 | 21/02/2020 |
Huertas Izquierdo Carlos | Administrador Mancomunado | 27/08/2015 | 04/01/2017 |
Seoane Rodriguez Daniel Benjamin | Administrador Mancomunado | 27/08/2015 | 04/01/2017 |
ACTOS BORME DE 40 IGUALES GESTION DEPORTIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 182, S 8, H M 608280, I/A 3 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 182, S 8, H M 608280, I/A 3 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 182, S 8, H M 608280, I/A 3 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 182, S 8, H M 608280, I/A 3 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 182, S 8, H M 608280, I/A 2 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 182, S 8, H M 608280, I/A 2 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 182, S 8, H M 608280, I/A 2 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 182, S 8, H M 608280, I/A 2 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 180, S 8, H M 608280, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28
Dirección:C/ DOLORES IBARRURI 16 Ptl.10 4º A (ALCOBENDAS)
Comienzo de operaciones:29/07/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Gestión de instalaciones deportivas. Actividades de los clubes deportivos. Actividades de los gimnasios. Y Otras actividades deportivas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33796 , F 180, S 8, H M 608280, I/A 1 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-28