3B DE BIBLIOFILIA SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social 3B DE BIBLIOFILIA SL
CIF B81271645
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE 3B DE BIBLIOFILIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 3B DE BIBLIOFILIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Berrocal Lorenzo Esperanza | Consejero | 23/04/2019 | 23/01/2024 |
Berrocal Lorenzo Rocio | Consejero | 22/03/2011 | 23/01/2024 |
Berrocal Lorenzo Rocio | Secretario | 23/04/2019 | 23/01/2024 |
Berrocal Lorenzo Rocio | Consejero Delegado | 23/04/2019 | 23/01/2024 |
Berrocal Lorenzo Rocio | Liquidador | 23/01/2024 | 23/01/2024 |
Lorenzo Martin Esperanza | Consejero Delegado Solidario | 22/03/2011 | 23/01/2024 |
Lorenzo Martin Esperanza | Consejero | 22/03/2011 | 23/01/2024 |
Lorenzo Martin Esperanza | Presidente | 23/04/2019 | 23/01/2024 |
Blazquez Barbero Guillermo | Consejero | 22/03/2011 | 23/04/2019 |
Blazquez Barbero Guillermo | Consejero Delegado Solidario | 22/03/2011 | 23/04/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE 3B DE BIBLIOFILIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 199, S 8, H M 160269, I/A 8 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 199, S 8, H M 160269, I/A 8 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 199, S 8, H M 160269, I/A 8 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Consejero Delegado
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 199, S 8, H M 160269, I/A 8 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 199, S 8, H M 160269, I/A 7 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 199, S 8, H M 160269, I/A 7 (23/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-82-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-68-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-68-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-68-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10024 , F 198, S 8, H M 160269, I/A 6 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28