337 GTLL 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra de Santa Creu D'Olorda A Sarria, 339
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social 337 GTLL 2010 SL
CIF B65425555
Capital Social 32316.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/10/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE 337 GTLL 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 337 GTLL 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Torns Lluch Jaume | Apoderado | 04/01/2011 | 16/01/2023 |
Torns Lluch Jaume | Presidente | 24/11/2010 | 16/01/2023 |
Torns Lluch Jaume | Consejero | 24/11/2010 | 16/01/2023 |
Torns Lluch Jaume | Liquidador | 16/01/2023 | 16/01/2023 |
Torns Lluch Juan | Apoderado | 04/01/2011 | 16/01/2023 |
Torns Lluch Juan | Secretario | 24/11/2010 | 16/01/2023 |
Torns Lluch Juan | Consejero | 24/11/2010 | 16/01/2023 |
Torns Lluch Lluis | Consejero | 24/11/2010 | 16/01/2023 |
Torns Lluch Luis | Apoderado | 04/01/2011 | 16/01/2023 |
ACTOS BORME DE 337 GTLL 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42218 , F 7, S 8, H B 404452, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42218 , F 7, S 8, H B 404452, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42218 , F 7, S 8, H B 404452, I/A 5 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-08
Capital Anterior: | 692.256,00 | Euros |
Disminución de capital | 659.940,00 | Euros |
Capital Actual: | 32.316,00 | Euros |
Porcentaje: | 95,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42218 , F 7, S 8, H B 404452, I/A 4 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
Capital Anterior: | 1.063.256,00 | Euros |
Disminución de capital | 371.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 692.256,00 | Euros |
Porcentaje: | 34,89 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42218 , F 6, S 8, H B 404452, I/A 3 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42218 , F 5, S 8, H B 404452, I/A 2 (04/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-10-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42218 , F 1, S 8, H B 404452, I/A 1 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Dirección:CR DE SANTS Num.339 P.3 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:14/10/10
Capital:1.063.256,00 Euros
Objeto social:COMPRA,VENTA,PROMOCION,CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE EDIFICACIONES,COMPRA,VENTA,PROMOCION Y PARCELACION DE TERRENOS Y SOLARES,REALIZACION DE TODA CLASE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS,ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO DE TALES BIENES.ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42218 , F 1, S 8, H B 404452, I/A 1 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08