3000 PMS RENTAL MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR PARC BIT - EDIFICIO LOGITRAVEL, PARCELA 3-B
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social 3000 PMS RENTAL MANAGEMENT SL
CIF B16541468
Capital Social 40000.0 Euros
Fecha de Constitución 08/09/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE 3000 PMS RENTAL MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 3000 PMS RENTAL MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADVANCED PROGRAMMING SOLUTIONS SL | Socio Unico | 17/05/2018 | 28/11/2022 |
Aloy Lopez Antoni | Liquidador | 28/11/2022 | 28/11/2022 |
Aloy Lopez Antoni | Administrador Unico | 17/05/2018 | 28/11/2022 |
Sanchez Lazaro Ana Maria | Apoderado Solidario | 25/09/2017 | 28/11/2022 |
Sanchez Lazaro Fabian | Apoderado Solidario | 25/09/2017 | 28/11/2022 |
Aloy Lopez Antoni | Administrador Mancomunado | 25/09/2017 | 17/05/2018 |
Fernandez Garcia Alfredo | Administrador Mancomunado | 25/09/2017 | 17/05/2018 |
ACTOS BORME DE 3000 PMS RENTAL MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 5 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-233-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 4 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 3 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 3 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 206, S 8, H PM 82417, I/A 3 (17/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-07