21 ECONOMIA SOSTENIBLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Rafael Alberti, S/N
Código Postal 21730
Municipio Almonte
Provincia Huelva
Mapa Ver Mapa
Razón Social 21 ECONOMIA SOSTENIBLE SL
CIF B21489703
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 15/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario Empresa Municipal Para La Insercion Laboral Del Di
VINCULACIONES DE 21 ECONOMIA SOSTENIBLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 21 ECONOMIA SOSTENIBLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Empresa Municipal Para La Insercion Laboral Del Di | Socio Unico | 22/12/2010 | 27/03/2012 |
Empresa Municipal Para La Insercion Laboral Del Di | Administrador Unico | 22/12/2010 | 27/03/2012 |
Mondaca Bañez Alberto | Liquidador | 27/03/2012 | 27/03/2012 |
ACTOS BORME DE 21 ECONOMIA SOSTENIBLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 188, S 8, H H 18911,H , I/ 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 188, S 8, H H 18911,H , I/ 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-21
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 188, S 8, H H 18911,H , I/ 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 188, S 8, H H 18911,H , I/ 2 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-21
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 186, S 8, H H 18911,H , I/ 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-21
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 186, S 8, H H 18911,H , I/ 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-21
Dirección:C/ RAFAEL ALBERTI S/N (ALMONTE)
Comienzo de operaciones:15/12/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:1. La ejecución, mantenimiento y rehabilitación de todo tipo de construcciones de obra civil. 2. La realización y dirección de proyectos de obras y construcciones. 3. El desarrollo de acciones formativas -en sus diferentes modalidades- relacionadas con las cualificaciones necesarias para el desempeñ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 939 , F 186, S 8, H H 18911,H , I/ 1 (22/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-21