2013 LLOGO SA
Dirección social Cl Bailen, 165
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social 2013 LLOGO SA
CIF A66191719
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 30/12/2013
Nombres Anteriores
- 2013 LLOGO SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE 2013 LLOGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 2013 LLOGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Julien Paul Arthur Mas | Administrador Unico | 11/03/2015 | 04/06/2021 |
Julien Paul Arthur Mas | Administrador Unico | 04/06/2021 | 04/06/2021 |
Julien Paul Arthur Mas | Administrador Unico | 21/01/2014 | 11/03/2015 |
ACTOS BORME DE 2013 LLOGO SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 145, S 8, H B 447178, I/A 4 N (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 148, S 8, H B 447178, I/A 5 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-111-08
Empresa: 2013 LLOGO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 145, S 8, H B 447178, I/A 4 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: 2013 LLOGO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 145, S 8, H B 447178, I/A 4 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: 2013 LLOGO SL
- Denominación y forma adoptada: 2013 LLOGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 145, S 8, H B 447178, I/A 4 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: 2013 LLOGO SL
- DECLARACION DE PERDIDA DE UNIPERSONALIAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 145, S 8, H B 447178, I/A 3 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: 2013 LLOGO SL
Capital Anterior: | 10.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 500,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 145, S 8, H B 447178, I/A 2 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-08
Empresa: 2013 LLOGO SL
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DON JULIEN PAUL ARTHUR MAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 144, S 8, H B 447178, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Empresa: 2013 LLOGO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 144, S 8, H B 447178, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08
Empresa: 2013 LLOGO SL
Dirección:CL BAILEN Num.165 P.4 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:30/12/13
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:LA REALIZACION DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS RELATIVAS A LA URBANIZACION,PROMOCION,CONSTRUCCION,ARRENDAMIENTO NO FINANCIERO,Y ENAJENACION DE EDIFICIOS,VIVIENDAS,LOCALES,PLAZAS DE APARCAMIENTO,TRASTEROS,OFICINAS,NAVES,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44108 , F 144, S 8, H B 447178, I/A 1 (21/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-08