1986 SERVICIOS FINANCIEROS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Castello, 128
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social 1986 SERVICIOS FINANCIEROS SL
CIF B83897454
Capital Social 655133.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 03/02/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE 1986 SERVICIOS FINANCIEROS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE 1986 SERVICIOS FINANCIEROS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benelbas Tapiero Leon | Consejero | 09/08/2013 | 26/02/2019 |
Cervera Garnica Pablo | Presidente | 09/08/2013 | 26/02/2019 |
Cervera Garnica Pablo | Consejero | 26/02/2019 | |
Cervera Garnica Pablo | Consejero Delegado | 12/07/2011 | 26/02/2019 |
De Pablo Cajal Jose Ramon | Consejero | 26/02/2019 | |
Lafita Torres Alfredo | Secretario | 26/02/2019 | |
Minguito Perez Jose | Liquidador | 26/02/2019 | 26/02/2019 |
Boada Palleres Claudio | Presidente | 09/08/2013 | |
Boada Palleres Claudio | Consejero | 09/08/2013 | |
Cobo Buxens Alvaro | Consejero | 14/11/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE 1986 SERVICIOS FINANCIEROS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 206, S 8, H M 348141, I/A 22 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 206, S 8, H M 348141, I/A 22 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 206, S 8, H M 348141, I/A 22 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 206, S 8, H M 348141, I/A 22 (26/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-44-28
Capital Anterior: | 649.133,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 655.133,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 205, S 8, H M 348141, I/A 21 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
- C/ CASTELLO 128 8º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 205, S 8, H M 348141, I/A 20 (11/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-201-28
Capital Anterior: | 609.581,00 | Euros |
Aumento de capital: | 39.552,00 | Euros |
Capital Actual: | 649.133,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,49 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 204, S 8, H M 348141, I/A 19 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-38-28
Capital Anterior: | 603.581,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 609.581,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,99 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 202, S 8, H M 348141, I/A 18 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 201, S 8, H M 348141, I/A 17 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28
Capital Anterior: | 597.581,00 | Euros |
Aumento de capital: | 6.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 603.581,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19777 , F 201, S 8, H M 348141, I/A 17 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-28