ZWART HARRALD
Informe ejecutivo de ZWART HARRALD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZWART HARRALD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIGHCO SPAIN SL | Apoderado | 19/01/2016 | |
HIGHCO SPAIN SL | Apoderado | 24/02/2014 |
VINCULACIONES DE ZWART HARRALD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZWART HARRALD
Empresa: HIGHCO SPAIN SL
Apoderado
- Michel Olivier Pierre Roger
- Zwart Harrald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34118 , F 113, S 8, H M 322206, I/A 12 (19/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-28
Empresa: HIGHCO DATA ESPAÑA SL
Apoderado
- Zwart Harrald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27689 , F 215, S 8, H M 499021, I/A 9 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-28
Empresa: HIGHCO DATA ESPAÑA SL
Apoderado
- Zwart Harrald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27689 , F 215, S 8, H M 499021, I/A 8 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-28
Empresa: HIGHCO DATA ESPAÑA SL
Apoderado
- Mascaro Miralles Maria Teresa
- Vilaseca Boixareu Jose Maria
- Zwart Harrald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27689 , F 106, S 8, H M 499021, I/A 6 (04/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-109-28
Empresa: HIGHCO MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado
- Zwart Harrald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18537 , F 170, S 8, H M 322206, I/A 7 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-41-28
Empresa: HIGHCO SHOPPER SPAIN SL
Apoderado
- Zwart Harrald
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13193 , F 109, S 8, H M 155329, I/A 15 (11/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-34-28
Información de ZWART HARRALD
Mostramos los datos de ZWART HARRALD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZWART HARRALD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos