ZUZA ZABALEGI MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de ZUZA ZABALEGI MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZUZA ZABALEGI MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL | Apoderado Solidario | 14/02/2019 | 26/08/2024 |
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL | Presidente | 14/02/2019 | 26/08/2024 |
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL | Consejero | 14/02/2019 | 26/08/2024 |
LUDITOYS FACTORY SL | Apoderado | 31/08/2011 | 05/01/2023 |
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL | Presidente | 24/07/2013 | 14/02/2019 |
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL | Consejero | 24/07/2013 | 14/02/2019 |
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL | Vicepresidente | 09/02/2011 | |
KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL | Consejero | 09/02/2011 |
VINCULACIONES DE ZUZA ZABALEGI MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUZA ZABALEGI MARIA BEGOÑA
Empresa: KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL
Apoderado Solidario
- Olasolo Urquia Carlos
- Olasolo Urquia Carlos
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 15199, I/A 19 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-20
Empresa: KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL
Consejero
- Eizaguirre Querejeta Estibalitz
- Olasolo Urquia Carlos
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Presidente
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 15199, I/A 18 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-20
Empresa: KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL
Apoderado Solidario
- Olasolo Urquia Carlos
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Consejero
- Eizaguirre Querejeta Estibalitz
- Olasolo Urquia Carlos
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Presidente
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 197, S 8, H SS 15199, I/A 15 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-20
Empresa: KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL
Consejero
- Apaolaza Avila Urko
- Brea Gonzalez Unai
- Letona Biteri Xabier
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Presidente
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 197, S 8, H SS 15199, I/A 15 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-40-20
Empresa: KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL
Apoderado Solidario
Consejero
- Apaolaza Avila Urko
- Brea Gonzalez Unai
- Letona Biteri Xabier
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Presidente
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 197, S 8, H SS 15199, I/A 14 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-146-20
Empresa: LUDITOYS FACTORY SL
Apoderado
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2358 , F 217, S 8, H SS 30024, I/A 3 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-173-20
Empresa: KOMUNIKAZIO BIZIAGOA SAL
Consejero
- Irazusta Iribar Felix Jose Maria
- Irureta Azkune Onintza
- Letona Viteri Xabier
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Zuza Zabalegi Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 195, S 8, H SS 15199, I/A 10 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-35-20
Información de ZUZA ZABALEGI MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de ZUZA ZABALEGI MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUZA ZABALEGI MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos