ZURITA FELIU DE CABRERA MANUEL
Informe ejecutivo de ZURITA FELIU DE CABRERA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZURITA FELIU DE CABRERA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADSUM SINERGIAS CONFLUENTES SL | Administrador Solidario | 25/06/2015 | |
LAURO MAXIMO SL | Administrador Solidario | 12/03/2013 |
VINCULACIONES DE ZURITA FELIU DE CABRERA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZURITA FELIU DE CABRERA MANUEL
Empresa: JURIDICA BALEAR 2001 SRL
Liquidador
- Zurita Feliu De Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 93, S 8, H PM 38271, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-07
Empresa: JURIDICA BALEAR 2001 SRL
Administrador Unico
- Zurita Feliu De Cabrera Manuel
Liquidador
- Zurita Feliu De Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1827 , F 93, S 8, H PM 38271, I/A 2 (20/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-101-07
Empresa: ADSUM SINERGIAS CONFLUENTES SL
Administrador Solidario
- Cabot Nadal Pedro Luis
- Rodriguez Alvarez Jose Carlos
- Zurita Feliu De Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 172, S 8, H PM 65681, I/A 4 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-07
Empresa: ADSUM SINERGIAS CONFLUENTES SL
Administrador Solidario
- Amengual Llabres Lluis
- Cabot Nadal Pedro Luis
- Rodriguez Alvarez Jose Carlos
- Zurita Feliu De Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 172, S 8, H PM 65681, I/A 4 (25/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-07
Empresa: LAURO MAXIMO SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Alvarez Jose Carlos
- Zurita Feliu De Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2526 , F 118, S 8, H PM 71286, I/A 1 (12/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-07
Empresa: ADSUM SINERGIAS CONFLUENTES SL
Administrador Solidario
- Amengual Llabres Lluis
- Cabot Nadal Pedro Luis
- Rodriguez Alvarez Jose Carlos
- Zurita Feliu De Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 172, S 8, H PM 65681, I/A 3 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-07
Empresa: ADSUM SINERGIAS CONFLUENTES SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Alvarez Jose Carlos
- Zurita Feliu De Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 172, S 8, H PM 65681, I/A 3 (17/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-07
Empresa: ADSUM SINERGIAS CONFLUENTES SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Alvarez Jose Carlos
- Zurita Feliu De Cabrera Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2421 , F 170, S 8, H PM 65681, I/A 1 (03/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-90-07
Información de ZURITA FELIU DE CABRERA MANUEL
Mostramos los datos de ZURITA FELIU DE CABRERA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZURITA FELIU DE CABRERA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos