ZURITA BENAVENTE MIGUEL
Informe ejecutivo de ZURITA BENAVENTE MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZURITA BENAVENTE MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO DR. MARIO GALLEGOS SA | Apoderado Mancomunado | 31/05/2016 | |
CENTRO DR. MARIO GALLEGOS SA | Secretario | 25/02/2013 | 25/05/2016 |
CENTRO DR. MARIO GALLEGOS SA | Consejero | 25/02/2013 | 25/05/2016 |
CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA | Apoderado Mancomunado | 27/04/2015 | |
CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA | Apoderado | 26/04/2012 | 27/04/2015 |
CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA | Consejero Delegado Solidario | 23/05/2012 | 27/08/2013 |
CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA | Presidente | 23/05/2012 | 27/08/2013 |
CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA | Consejero | 23/05/2012 | 27/08/2013 |
CENTRO DR. MARIO GALLEGOS SA | Secretario | 26/04/2012 | 25/02/2013 |
CENTRO DR. MARIO GALLEGOS SA | Consejero | 26/04/2012 | 25/02/2013 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ZURITA BENAVENTE MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZURITA BENAVENTE MIGUEL
Empresa: UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER SA
Apoderado Mancomunado
- Almansa Pastor Fernando
- Zurita Benavente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848, L 1761, F 138, S 8, H MA 24511, I/A 23 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-29
Empresa: UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER SA
Consejero
- Gallegos Alfonso Mario
- Gallegos Soler Jorge
- Zurita Benavente Miguel
Presidente
Secretario
- Zurita Benavente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848, L 1761, F 137, S 8, H MA 24511, I/A 22 (25/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-29
Empresa: CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA
Apoderado
- Zurita Benavente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570, L 1483, F 131, S 8, H MA 42854, I/A 15 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-29
Empresa: CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA
Apoderado Mancomunado
- Gallegos Alfonso Mario
- Irigoyen Dogi Carola
- Zurita Benavente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570, L 1483, F 131, S 8, H MA 42854, I/A 14 (27/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-84-29
Empresa: CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Zurita Benavente Miguel
Consejero
- Alcala Romero Francisco
- Gallegos Alfonso Mario
- Irigoyen Dogi Carola
- Zurita Benavente Miguel
Presidente
- Zurita Benavente Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570, L 1483, F 129, S 8, H MA 42854, I/A 11 (27/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-29
Empresa: UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER SA
Consejero
- Gallegos Alfonso Mario
- Gallegos Soler Jorge
- Zurita Benavente Miguel
Presidente
Secretario
- Zurita Benavente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848, L 1761, F 136, S 8, H MA 24511, I/A 19 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29
Empresa: UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER SA
Consejero
- Gallegos Alfonso Mario
- Zurita Benavente Miguel
Presidente
Secretario
- Zurita Benavente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848, L 1761, F 136, S 8, H MA 24511, I/A 19 (25/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-29
Empresa: CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero Delegado Solidario
- Zurita Benavente Miguel
Consejero
- Alcala Romero Francisco
- Gallegos Alfonso Mario
- Irigoyen Dogi Carola
- Zurita Benavente Miguel
Presidente
- Zurita Benavente Miguel
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570, L 1483, F 128, S 8, H MA 42854, I/A 9 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-105-29
Empresa: CENTRO RESONANCIA ANTEQUERA SA
Apoderado
- Irigoyen Dogi Susana Carola
- Zurita Benavente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2570, L 1483, F 127, S 8, H MA 42854, I/A 8 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-29
Empresa: UNIDAD DE RESONANCIA Y SCANNER SA
Consejero
- Alvarez Bustos Guillermo
- Gallegos Alfonso Mario
- Lopez Ruiz Purificacion
- Zurita Benavente Miguel
Presidente
Secretario
- Zurita Benavente Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2848, L 1761, F 136, S 8, H MA 24511, I/A 17 (26/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-29
VER MAS ACTOS
Información de ZURITA BENAVENTE MIGUEL
Mostramos los datos de ZURITA BENAVENTE MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZURITA BENAVENTE MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos